甘肃省 兰州市 安宁区
专科院校教委公办
学院党委委员、书记兼副院长 1960年04月出生,汉族,陕西宝鸡人,中共党员,本科学历,1987年07月至1990年11月兰州市食品工业公司政治处任干事;1990年11月至1995年11月甘肃省交通厅直机关党委任主任科员、厅直机关团委书记、厅后勤中心副主任(其间:1993。08—95。12参加中央党校函授学院经济管理专业本科学习);1995年11月至1998年04月甘肃省文县人民政府任挂职副县长;1998年04月至2001年06月省交通厅宣传教育处副处长,2001年06月至2006月03月兰州公
学院党委委员、副书记、院长 1961年09月出生,汉族,甘肃西和县人,中共党员,西安公路学院(桥梁与隧道)工学学士,四川联合大学(固体力学)研究生,高级工程师,1995年07月至1998年11月在省公路局工程科任高级工程师、副科长;1998年11月至1999年05月在省交通厅引资办任工程技术处处长(正科级);1999年05月至2001年09月在省交通厅引资办、国道连霍公路柳古段高等级公路建设办公室任总工程师(副县级)(2000年03月至2001年01月参加交通部第二期公路
学院党委委员、副书记、纪委委员、书记 1965年10月出生,汉族,陕西合阳县人,中共党员,本科学历,1990年03月至1990年09月甘肃省军区通信站三连副政治指导员;1990年09月至1992年08月解放军第一医院勤务连连长;1992年08月至2002年08月省交通厅人事处工作;2002年08月至2006年09月省交通厅工程处党委委员、纪委委员、书记;2002年08月至2006年09月至今任甘肃交通职业技术学院党委委员、副书记、纪委委员、书记。