浙江省 杭州市
本科院校教委公办
沈寅初 名誉校长 男,浙江嵊县人, 1938年7月生,教授级高级工程师,中国工程院院士;现任浙江工业大学名誉校长。 |
| |
1962年毕业于复旦大学,同年入复旦大学遗传研究所攻读研究生课程。1964年后一直在上海市农药研究所、化工部上海生物化工研究中心工作,任总工程师,并担任中国化工学会生物化工委员会副主任。1999年起聘为浙江工业大学教授。长期从事生物化工和生物农药研究,发表论文60余篇;先后主持开发了井冈霉素、杀螨杀虫抗生素等生物农药产品,为我国生物农药工业的建立奠定了基础;主持完成了微生物催化法生产丙烯酰胺研究,建立了我国第一套利用生物技术生产大宗化工原料的工业化装置,开创了生物催化在化工行业中应用的先河。先后获上海市科技进步一等奖三项,化工部科技进步一等奖一项,国家发明三等奖一项,国家科技进步二等奖二项,1998年度何梁何利基金科学与技术进步奖,1998年获上海市科技功臣称号。2000年12月至2005年3月任浙江工业大学校长。2005年5月起任浙江工业大学名誉校长。 | ||
| ||
汪 晓 村 书 记男,浙江衢州人,1955年11月生,经济学硕士,副教授;现任浙江工业大学党委书记。 |
| |
1982年8月毕业于浙江农业大学,1995年省委组织部选送去浙江大学外经贸学院攻读硕士学位,1998年8月毕业。1982年至1988年先后任浙江农业大学农学系政治辅导员、校党委办公室副主任、校党委委员兼团委书记。1988年11月任中共浙江省委高校工作委员会党建处处长、组织处长、工委委员兼办公室主任;1997年2月任省委教育工作委员会委员、省委教育工委、省教委办公室主任,1998年任浙江工业大学党委副书记,2000年12月起任浙江工业大学党委书记。 | ||
| ||
张 立 彬 校 长 男,浙江景宁人,1955年8月生于浙江义乌,博士,教授,博士生导师;现任浙江工业大学党委委员、校长。 |
|
|
1982年毕业于浙江农业大学农业工程专业并就读本校硕士研究生;1985年毕业后留校任教,先后任浙江农业大学农业工程系主任、农业工程学院院长;1994年9月任浙江工业大学党委委员、副校长;1990年至1998年先后赴意大利博洛尼亚大学、罗马大学、米兰大学,德国基尔大学,比利时鲁汶大学,日本东京农工大学,意大利国家农机研究所学习和开展合作研究;2000年12月任浙江工业大学党委委员、常务副校长。主要从事农业机器人、机电一体化控制研究,现兼任浙江省机械电子工程重中之重学科带头人、浙江省科学技术协会副主席、中国农业工程学会常务理事等职,为浙江省有突出贡献的中青年科技专家,入选浙江省151人才工程,享受国务院政府特殊津贴,曾获浙江省首届十佳青年科技之星、国家百名优秀留学回国人员成就奖,获国家科技进步二等奖1项,省部级科技进步一等奖2项,获国家专利15项,其中发明专利5项。2005年3月起任校长,主持学校行政全面工作,分管财务、外事工作。 | ||
| ||
沈 传 缘 副书记 女,浙江绍兴人,1951年生,副教授,浙江省十届人大代表,现任浙江工业大学党委副书记。 |
| |
| ||
| ||
韩 翼 祥 副书记 男,山东淄博人,1955年生,副研究员,现任浙江工业大学党委副书记。 |
|
|
1980年毕业于浙江化工学院化工分析专业并留校任教。历任浙江工学院轻工系党总支副书记、书记、系副主任,浙江工学院纪委委员,浙江省德清县县委委员、副县长,1994年任浙江工业大学党委委员、副校长。现兼任浙江省高校思想政治教育研究会副会长,浙江省未来研究会副理事长。2000年12月起任浙江工业大学党委副书记,分管学生、共青团、宣传、统战、社科、校友会等工作 | ||
| ||
宣 勇 副 校 长 男,浙江诸暨人,1965年3月生,博士,教授,硕士生导师;现任浙江工业大学党委委员、副校长。 |
|
|
|
||
| ||
肖 瑞 峰 副 校 长 男 ,江苏南通人,1956年7月生,教授,博士生导师;现任浙江工业大学党委委员、副校长。 |
|
|
1984年6月毕业于吉林大学研究生院中国古代文学专业,同年分配至杭州大学中文系任教。1987年破格晋升为副教授。1992年晋升为教授。曾两次赴日本富山大学和九州大学开展合作研究。1996年11月起任杭州大学中文系系主任,兼任国家中文教学基地及博士后流动站负责人,1999年7月起任浙江大学人文学院副院长。主要从事唐宋诗词及海外汉诗研究,现兼任中国韵文学会(国家一级学会)副会长、中国宋代文学学会(国家一级学会)副会长、浙江省古代文学学会会长、浙江省中国古代文学重点学科负责人等,入选浙江省151人才工程和浙江省高校中青年学科带头人,获浙江省有突出贡献的中青年科技人员称号,享受政府特殊津贴。2000年12月起任浙江工业大学党委委员、副校长,分管教学、实验室与设备、成人教育、体育军训等工作。2005年4月起分管人事、教学、成人教育、体育军训等工作。 | ||
| ||
马 淳 安 副 校 长 男,浙江东阳人, 1951 年 11 月生,工学博士,教授,博士生导师;现任浙江工业大学党委委员、副校长 。 |
|
|
1978 年毕业于北京大学化学系物理化学专业, 1987 年至 1988 年在武汉大学化学系做国内访问学者攻读研究生课程,完成硕士论文, 2005 年上海大学材料学专业博士毕业,获工学博士学位。长期从事电化学和电化学工程领域的教学、科研和管理等工作,先后任电化学工程教研室主任,应用化学系主任,科技处处长等职。现任浙江省应用化学重中之重学科带头人,绿色化学合成技术国家重点实验室培育基地主任,电化学工程与技术研究所所长 , 纳米科学与技术工程研究中心主任;兼任中国化学会理事、中国有机电化学与工业联合会副理事长等职。先后主持完成国家计划项目 30 余项,授权的中国发明专利 5 项,获省部级一、二等奖 6 项(均为第一获奖人),享受国务院政府特殊津贴,获浙江省有突出贡献的中青年科技专家称号。 2000 年 12 月起任浙江工业大学党委委员、副校长,现分管科研、国家重点实验室建设、大学科技园、图书情报、高教研究等工作。 | ||
| ||
盛 颂 恩 副 校 长 男,浙江杭州人,1960年1月生,博士,教授;浙江省政协常委,九三学社浙江省委常委,杭州市政协委员;现任浙江工业大学副校长 |
| |
1982年2月毕业于西安交通大学热力涡轮机专业。本科毕业至1983年9月,在杭州汽轮机厂设计科任助理工程师。1983年9月至1990年4月在西安交通大学热能与动力工程系攻读硕士、博士学位。1990年博士毕业后赴浙江工业大学任教。先后任浙江工业大学化工机械研究所副所长、机电工程学院副院长、教务处处长,1995年至1996年赴比利时根特大学进行访问研究。现兼任浙江省高校中青年学科带头人、浙江省重点学科化工过程机械方向负责人,九三学社浙江省教育工作委员会主任等职。2005年3月任浙江工业大学副校长,分管学科建设、研究生教育、实验室设备与资产管理、信息网络建设等工作。
| ||
陈 金 波 纪委书记 男,福建莆田人,1945年11月生,高级政工师;现任浙江工业大学纪委书记兼之江校区分党委书记。 |
|
|
1970年7月毕业于哈尔滨军事工程学院舰船设计与制造专业,同年留校在哈军工分建的哈尔滨船舶工程学院导弹工程系导弹设计与制造教研室任教。1982年10月起先后任哈尔滨船舶工程学院(哈尔滨工程大学)党委组织部主任科员、副部长、部长、学校纪委委员。兼任黑龙江省普通高校党的建设学会常务理事。1998年1月起任杭州船舶工业学校党委书记兼纪委书记。1999年9月起任浙江工业大学党委副书记兼之江校区分党委书记。2001年7月起任浙江工业大学党委委员、纪委书记兼之江校区分党委书记,分管学校纪检、监察工作。代管审计工作。 |